Dogfen lywodraethu BANGLADESH WELFARE ASSOCIATION CROYDON LTD
Rhif yr elusen: 1058085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/05/1996 AS AMENDED ON 26/09/1999 AS AMENDED ON 21/01/2001 AS AMENDED ON 13/01/2008 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 SEP 2015 as amended on 14 Apr 2019 as amended on 14 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE POVERTY AND HARDSHIP AMONGST BANGLADESHIS OR OTHER COMMUNITIES IN CROYDON, PARTICULARLY BY THE PROVISION OF ADVICE; (B) TO ADVANCE EDUCATION, PARTICULARLY BY THE PROVISION OF ENGLISH LANGUAGE CLASSES AND A SUPPLEMENTARY SCHOOL FOR BANGLADESHI CHILDREN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LONDON BOROUGH OF CROYDON AND SECONDARILY BANGLADESH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.