Ymddiriedolwyr CALCUTT AND FOREST MOOR VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1058095

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Allen Royston | Cadeirydd | 19 June 2018 |
|
|
||||
David Courtney | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Lynda Mary Powell | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Sharon Elizabeth Bryant | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Helen Dodds | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Robert Carter | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Robin Ashworth | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Jill Coote | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
COLIN BROADBANK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER JOHN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.