Ymddiriedolwyr VULCAN RESTORATION TRUST
Rhif yr elusen: 1058111

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANNAH ELIZABETH DUERDEN | Ymddiriedolwr | 19 April 2025 |
|
|
||||
ROBIN JOHN WHITTLE | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Jamie Keene | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
ANDREW JOHN WAGSTAFF | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
KEITH GRAHAM FATHERS | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
PETER RAINEY | Ymddiriedolwr | 10 February 2015 |
|
|
||||
MATT LAWRENCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD JOHN CLARKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.