THE OLD MEETING HOUSE TRUST

Rhif yr elusen: 1058130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

OPERATION OF HELMSLEY ARTS CENTRE. PROVISION OF ARTS EVENTS AND FACILITIES FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £305,465
Cyfanswm gwariant: £328,337

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Medi 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • HELMSLEY ARTS CENTRE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicholas Lee Vernon Ymddiriedolwr 06 November 2024
Dim ar gofnod
Angela Gilbert Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Nicholas Anthony Stuart Andrews Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Rhys Lewis Jones Ymddiriedolwr 23 March 2023
OXFORD SAMARITANS
Derbyniwyd: Ar amser
WOOTTON VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Gill Garbutt Ymddiriedolwr 12 September 2022
LADY LUMLEY'S ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
Jean Sheridan Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Christopher Belsom Ymddiriedolwr 10 June 2021
Dim ar gofnod
THE HON JAKE DUNCOMBE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARTIN VANDER WEYER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Stephen Arnold Ymddiriedolwr
JOHN STOCKTON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
RYEDALE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
TOWN HALL
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN RICHARD LANE LLB AKC Ymddiriedolwr
THE PHILIP RECKITT EDUCATIONAL TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
VERA KAYE ROLLIT CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE HOLBECK CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WHITWAM FAMILY CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
The Horncastle Family Foundation
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £294.22k £204.01k £262.61k £268.37k £305.46k
Cyfanswm gwariant £296.69k £170.44k £277.58k £322.41k £328.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £31.42k £11.12k £697 £6.95k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 05 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 05 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Helmsley Arts Centre
1 Meeting House Court
Helmsley
York
YO62 5DW
Ffôn:
01439 771715