THE ELKHAVEN CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Medi 1996: Cofrestrwyd
- 09 Ionawr 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- ELKHAVEN CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2004 | 30/06/2005 | 30/06/2006 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.38k | £8.09k | £10.29k | £2.12k | £1.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.49k | £16.45k | £14.58k | £9.54k | £8.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2008 | 23 Medi 2009 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2007 | 23 Medi 2009 | 511 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2006 | 10 Mawrth 2009 | 680 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2006 | 10 Mawrth 2009 | 680 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 JUNE 1996 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 16 AUGUST 1996
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY FOR THE BENEFIT OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window