Hanes ariannol THE LOIS CUMBERS CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1058148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/07/2020 04/07/2021 04/07/2022 04/07/2023 04/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.87k £8.23k £12.55k £13.63k £39.06k
Cyfanswm gwariant £44.28k £10.00k £24.09k £5.48k £38.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A