TONNAU PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Simple fundraising.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 19 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Castell-nedd Port Talbot
Llywodraethu
- 19 Medi 1996: Cofrestrwyd
- TONNA PRIMARY SCHOOL PTA (Enw gwaith)
- TONNAU PRIMARY SCHOOL PTA (Enw gwaith)
- Llywodraeth Cymru (Landloriaid Cymdeithasol A Cymdeithasau Tai)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Evans | Cadeirydd | 01 February 2019 |
|
|
||||
LLOYD JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/12/2019 | 19/12/2020 | 19/12/2021 | 19/12/2022 | 19/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.84k | £570 | £0 | £1.40k | £2.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.65k | £600 | £0 | £850 | £799 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 19 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Rhagfyr 2022 | 08 Awst 2024 | 294 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 19 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Rhagfyr 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 19 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 SEPTEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
IN PRACTICE THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SCHOOL ROAD
TONNA
NEATH
SA11 3EJ
- Ffôn:
- 01639637062
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window