ONNELEY VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Community Hall for local residents of Onneley to meet and socialise. Also rent out building to other people and organisations for community activities, meetings, parties and/or functions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Swydd Amwythig
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 20 Medi 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Ann Finnemore | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Bernard George Finnemore | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Timothy Simon Baines | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Linda Margaret Hopkins | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Graham Frederick Musto | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
PAMELA JEAN MUSTO | Ymddiriedolwr | 16 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.57k | £18.99k | £8.42k | £13.51k | £20.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.24k | £10.41k | £3.10k | £7.31k | £41.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | £3.17k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 04 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 19 SEPTEMBER 1967.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE THAT THE INHABITANTS AT LARGE OF THE VILLAGE OF ONNELEY SHALL FOREVER HAVE A COMMUNAL CENTRE AND MISSION CHURCH.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE VILLAGE OF ONNELEY AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Graceland
Station Road
Onneley
CREWE
CW3 9QQ
- Ffôn:
- 07528108317
- E-bost:
- linda.graceland@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window