THE WELSH KITE TRUST/YMDDIRIEDOLAETH BARCUDIAID CYMRU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The monitoring of the Red Kite population in Wales including the organisation of watchers who carry out the field work involved in locating the pairs of nesting Red Kites in the breeding season, arranging to ring and tag the young in each nest and producing a breeding report showing the the total breeding pairs and the number of young Red Kites fledged.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru
Llywodraethu
- 24 Medi 1996: Cofrestrwyd
- THE WELSH KITE TRUST (Enw gwaith)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Cross | Cadeirydd | 05 November 2014 |
|
|
||||
PADDY JENKS | Ymddiriedolwr | 06 September 2012 |
|
|
||||
LEO NEIL SMITH | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|
||||
JOHN FRANCIS ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.08k | £6.88k | £4.58k | £4.18k | £5.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67k | £9.67k | £2.44k | £1.69k | £2.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Hydref 2024 | 117 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 16 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30 AUGUST 1996
Gwrthrychau elusennol
PROMOTE THE STUDY AND CONSERVATION OF BIRDS OF PREY AND IN PARTICULAR THE WELSH RED KITE AND TO UNDERTAKE ANY ACTIVITY INCLUDING RESEARCH WHICH WILL ADVANCE PUBLIC EDUCATION REGARDING SUCH BIRDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SAMARIA
NANTMEL
LLANDRINDOD WELLS
POWYS
LD1 6EN
- Ffôn:
- 07837521673
- E-bost:
- tony.cross@virgin.net
- Gwefan:
-
welshkitetrust.wales
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window