ymddiriedolwyr MISSION AVIATION FELLOWSHIP INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1058226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Helen Gardner-Poole | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Soren Filbert | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Dennis van der Sar | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Alastair Ralph Gunn | Ymddiriedolwr | 21 September 2019 |
|
|
||||
Carey Hrangchal Vanlalmuana | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
||||
Stephen Osei-Mensah | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|||||
PETER GREGORY CURTIS | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
Ndabaethethwa Mazabani | Ymddiriedolwr | 17 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.