ymddiriedolwyr ASHFORD BOROUGH CITIZENS ADVICE
Rhif yr elusen: 1058302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Palmer | Cadeirydd | 26 October 2022 |
|
|
||||
John Whale | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Alison Lewis | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Brian Fox | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Emily Birchmore | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
MUHAMMED SHAFI KHAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DEIDRE THOM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.