CLC INTERNATIONAL OFFICE

Rhif yr elusen: 1058306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Sourcing, channeling and oversight of funds to CLC ministries worldwide. Investigation worldwide of new ministry opportunities. Distribution of news and information to related agencies. Training courses and consultancy arranged as appropriate. Provision of website and digital services.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Cyfanswm incwm: £430,488
Cyfanswm gwariant: £406,814

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Sheffield
  • Antigwa A Barbuda
  • Barbados
  • Benin
  • Bolifia
  • Burkina Faso
  • Bwlgaria
  • Canada
  • Cenia
  • Chile
  • Colombia
  • Cyprus
  • De Corea
  • Dominica
  • Ecwador
  • Ffrainc
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Thai
  • Hwngari
  • India
  • Indonesia
  • Mecsico
  • Mosambic
  • Pakistan
  • Panama
  • Philipinas
  • Portiwgal
  • Rwmania
  • Sbaen
  • Sierra Leone
  • Trinidad A Tobago
  • Unol Daleithiau
  • Wrwgwâi
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swistir
  • Y Traeth Ifori

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Gorffennaf 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038747 BARNABAS EVANGELICAL LITERATURE TRUST
  • 27 Medi 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gerald James Sidery Ymddiriedolwr 14 November 2024
Dim ar gofnod
Petra Nemansky Ymddiriedolwr 18 August 2022
Dim ar gofnod
John Michael Watkins Ymddiriedolwr 06 April 2017
CLC INTERNATIONAL (UK)
Derbyniwyd: Ar amser
KINGSWAY CLC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
STOCKPORT FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
JONATHAN BURTENSHAW CHAMBERLAIN Ymddiriedolwr 16 April 2015
DARNALL, ATTERCLIFFE AND TINSLEY IN CONTACT
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GLEADLESS VALLEY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN HAROLD RABY Ymddiriedolwr 11 October 2012
THE PARTNERSHIP TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
VIVACITY CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
EMMANUEL INTERNATIONAL LTD
Derbyniwyd: Ar amser
GRAHAM WILLIAM INCE Ymddiriedolwr 05 September 2008
MEADOWHEAD CHRISTIAN FELLOWSHIP
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £565.59k £403.54k £472.14k £528.84k £430.49k
Cyfanswm gwariant £586.61k £385.06k £398.85k £517.58k £406.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £370.12k N/A N/A £0 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £193.69k N/A N/A £507.91k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £1.78k N/A N/A £705 N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A £20.22k N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £586.61k N/A N/A £517.58k N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £9.04k N/A N/A £10.13k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £376.22k N/A N/A £302.75k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 30 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 30 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 30 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 30 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
118 Prospect Road
SHEFFIELD
S17 4JE
Ffôn:
01142812135