Hanes ariannol SEAVIEW PROJECT
Rhif yr elusen: 1058308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £767.38k | £580.78k | £758.62k | £806.53k | £889.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £494.06k | £505.96k | £487.29k | £705.14k | £782.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £471.78k | £389.36k | £488.62k | £600.37k | £696.64k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £68.22k | £79.83k | £166.22k | £34.78k | £85.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.29k | £22.70k | £1.34k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £643.69k | £476.40k | £590.27k | £771.32k | £799.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.06k | £0 | £785 | £432 | £4.61k | |
|
Incwm - Arall | £2.13k | £1.86k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £39.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £481.78k | £498.71k | £487.15k | £704.94k | £781.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.28k | £7.25k | £140 | £199 | £249 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.29k | £1.23k | £1.20k | £1.26k | £1.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.