Hanes ariannol COLCHESTER AND TENDRING YOUTH ENQUIRY SERVICE LTD
Rhif yr elusen: 1058420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £485.13k | £348.98k | £241.51k | £457.81k | £463.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £466.27k | £314.15k | £298.96k | £371.50k | £463.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £257.18k | £56.11k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £69.88k | £62.53k | £78.59k | £149.82k | £225.53k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.