Essex & Suffolk Youth Enquiry Service Ltd

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the physical and mental health and social development of young people by the establishment of an information, conselling service in the Boroughs of Colchester and Tendring for those in need by means of their social economic, mental or physical circumstances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £144,835 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 02 Hydref 1996: Cofrestrwyd
- TENDRING YOUTH ENQUIRY SERVICE (Enw gwaith)
- Y E S (Enw gwaith)
- COLCHESTER AND TENDRING YOUTH ENQUIRY SERVICE LTD (Enw blaenorol)
- COLCHESTER YOUTH ENQUIRY SERVICE (Enw blaenorol)
- COLCHESTER YOUTH ENQUIRY SERVICE LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Ann Williams | Cadeirydd | 01 August 2023 |
|
|
||||
Benjamin Kelly | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Alex Stephen O'Shaughnessy | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Alexandra Josephine Blake | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Jane Caroline Taylor | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Lucy Helen Milgate | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Natasha Wambui Wainaina | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Philip Strangward | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £348.98k | £241.51k | £457.81k | £463.19k | £446.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £314.15k | £298.96k | £371.50k | £463.52k | £552.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £56.11k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £62.53k | £78.59k | £149.82k | £225.53k | £144.84k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/09/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18/05/2011 as amended on 01 Apr 2025 as amended on 11 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
To promote the physical and mental health and social development of young people by the establishment and operation of an information, advocacy and counselling service in North East Essex and Suffolk for those in need by reason of their social, economic, mental and physical circumstances
Maes buddion
COLCHESTER AND TENDRING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Colchester & Tendring Youth Enquiry
Services
9 Trinity Street
COLCHESTER
CO1 1JN
- Ffôn:
- 01206710771
- E-bost:
- info@colchesteryes.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window