ymddiriedolwyr COLCHESTER AND TENDRING YOUTH ENQUIRY SERVICE LTD
Rhif yr elusen: 1058420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Ann Williams | Cadeirydd | 01 August 2023 |
|
|
||||
Lucy Helen Milgate | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Alexandra Josephine Bain | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Jane Caroline Taylor | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Laura Mathias | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Natasha Wambui Wainaina | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Philip Strangward | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.