ymddiriedolwyr ASHBY DE LA ZOUCH YOUTH FOR CHRIST
Rhif yr elusen: 1058434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noreen Mewies | Cadeirydd | 04 September 2011 |
|
|||||
Ivan Hallam | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|||||
Jean Margaret Harrison | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
Emily Angelica Ruth Darlington | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
James Peregrine Curtois | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Richard Stanley | Ymddiriedolwr | 14 January 2018 |
|
|
||||
Ed Holbrook | Ymddiriedolwr | 05 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.