Hanes ariannol RAINBOWS BEREAVEMENT SUPPORT GB

Rhif yr elusen: 1058476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £82.54k £82.29k £135.34k £73.67k £60.91k
Cyfanswm gwariant £100.64k £75.84k £91.11k £80.38k £89.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £3.53k N/A N/A