Ymddiriedolwyr RAINBOWS BEREAVEMENT SUPPORT GB
Rhif yr elusen: 1058476

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet O'Neill | Cadeirydd | 01 November 2016 |
|
|
||||
Mark Edward Taylor | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Thomas Anthony Leonard | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Rachel Mary Molyneux | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Christopher John Lomas Hall | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
STEPHEN PHILIP HARRISON | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|
||||
SUSAN KAY-FLOWERS | Ymddiriedolwr | 25 May 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.