Hanes ariannol GURU NANAK GURDWARA BEDFORD

Rhif yr elusen: 1058482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £227.72k £111.52k £249.93k £245.39k £344.45k
Cyfanswm gwariant £171.73k £165.48k £154.22k £168.97k £184.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.39k £3.66k N/A N/A