ymddiriedolwyr UK OVERSEAS TERRITORIES CONSERVATION FORUM
Rhif yr elusen: 1058483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MICHAEL WILLIAM PIENKOWSKI | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||
Leigh Sheridan Morris | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||||||
Dr KEITH JOSEPH BENSUSAN | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||||||||
ANDREW JOHN PEARCE | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||||||||
JOAN LORRAINE WALLEY | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||||||||
Alexander John Randall | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|||||||||||
PETER BECKINGHAM | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||||||||
KATHLEEN MARY WOOD | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||||||||
SARITA VIOLETA FRANCIS | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
|
||||||||||
NIGEL ROBERT HAYWOOD | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
|||||||||||
DACE GROUND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.