Hanes ariannol STONELEIGH ABBEY LIMITED

Rhif yr elusen: 1058526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £502.25k £470.80k £442.21k £494.22k £909.87k
Cyfanswm gwariant £553.58k £573.90k £596.28k £647.64k £812.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £32.53k £144.65k £101.85k £31.67k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £32.53k N/A N/A N/A £57.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £219.36k N/A N/A N/A £518.16k
Incwm - Weithgareddau elusennol £99.90k N/A N/A N/A £144.04k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £150.47k N/A N/A N/A £190.67k
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £428.74k N/A N/A N/A £638.40k
Gwariant - Ar godi arian £124.84k N/A N/A N/A £174.58k
Gwariant - Llywodraethu £8.50k N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £55.26k N/A N/A N/A £5.87k
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0