Hanes ariannol STUDIO UPSTAIRS
Rhif yr elusen: 1058590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £294.22k | £314.49k | £421.24k | £355.47k | £312.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £293.68k | £313.64k | £420.39k | £354.87k | £311.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £50.50k | £65.00k | £56.35k | £56.45k | £44.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.29k | £7.00k | £98.90k | £61.27k | £53.05k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.