Hanes ariannol CRAWLEY FURNI-AID
Rhif yr elusen: 1058601
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.80k | £158.62k | £92.43k | £63.11k | £39 | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.94k | £167.81k | £142.69k | £99.92k | £49.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £17.57k | £3.24k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.