Hanes ariannol THE LONG LEYS EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 1058608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.54m £270.17k £1.75m £3.43m £4.87m
Cyfanswm gwariant £519.55k £513.24k £1.59m £3.06m £3.32m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.26m N/A £670.48k £614.05k £483.30k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £1.07m £0 £3.05m
Incwm - Weithgareddau elusennol £115.98k N/A £10.00k £4.17k £4.17k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £107 N/A £10 £17 £561
Incwm - Arall £159.50k N/A £0 £2.81m £1.33m
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £1.17k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £463.30k N/A £685.40k £849.31k £636.04k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £902.25k £2.21m £2.68m
Gwariant - Llywodraethu £56.05k N/A £5.20k £0 £3.62k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £56.25k N/A £0 £0 £0