ymddiriedolwyr ST WILFRID'S ROMAN CATHOLIC PRIMARY SCHOOL (YORK) SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1058611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jincy Joseph | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
Sarah Kurdziel | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Andrew Thompson | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
IAN GLEDHILL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
RICHARD GEOGHEGAN | Ymddiriedolwr | 02 October 2014 |
|
|
||||
Father Richard Duffield | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
||||
Daniel Woolfson | Ymddiriedolwr | 07 October 2012 |
|
|
||||
DOMINIC PAISLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER PERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN YZQUIERDO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.