Hanes ariannol STAFFORDSHIRE BULL TERRIER WELFARE

Rhif yr elusen: 1058627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £98.06k £33.32k £34.36k £21.46k £60.15k
Cyfanswm gwariant £189.14k £198.82k £35.62k £22.57k £104.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A