Hanes ariannol LEWISHAM REFUGEE AND MIGRANT NETWORK
Rhif yr elusen: 1058631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £447.92k | £725.01k | £1.12m | £1.08m | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £435.03k | £649.51k | £718.63k | £913.18k | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £150.00k | £67.72k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £71.00k | £174.39k | £431.89k | £426.88k | £492.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £16.17k | £1.06m | £1.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £1.42k | £576 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £707.91k | £1.06m | £14.74k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £3.49k | £2.35k | £3.88k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £17.10k | £33.64k | £0 | £11.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £647.22k | £711.74k | £911.01k | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £3.27k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £3.58k | £8.03k | £8.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £2.29k | £3.62k | £2.17k | £1.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.