ymddiriedolwyr LEWISHAM REFUGEE AND MIGRANT NETWORK
Rhif yr elusen: 1058631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joan Nche | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Fazle Elahi | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Irina Amelkina | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Linda Carol Clemett | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
Jagdev Panesar | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Aferdita Pacrami | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Drucilla Namirembe | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
Claire Morris | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Michael Brooks | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.