Hanes ariannol MAKING THE LEAP

Rhif yr elusen: 1058648
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.07m £1.54m £1.80m £1.48m £1.66m
Cyfanswm gwariant £880.04k £874.60k £1.21m £1.47m £1.85m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.55k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £521.72k £1.32m £954.51k £819.90k £742.25k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £511.12k £217.78k £840.93k £652.68k £897.74k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £33.60k £229 £1.25k £3.54k £16.90k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £782.86k £829.56k £1.13m £1.33m £1.64m
Gwariant - Ar godi arian £97.19k £45.04k £79.71k £136.60k £207.10k
Gwariant - Llywodraethu £34.18k £28.45k £34.35k £40.41k £49.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0