Ymddiriedolwyr MAKING THE LEAP

Rhif yr elusen: 1058648
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sandra Wallace CBE Cadeirydd 24 April 2023
NATIONAL NUMERACY
Derbyniwyd: Ar amser
James Alexander Hamilton Smith Ymddiriedolwr 27 January 2025
Dim ar gofnod
Dipi Kaur McKernan Ymddiriedolwr 29 July 2024
Dim ar gofnod
Catherine Osaigbovo Ymddiriedolwr 29 July 2024
Dim ar gofnod
Emma Canavan Jane Ymddiriedolwr 29 July 2024
Dim ar gofnod
Dominic Scott Ymddiriedolwr 24 October 2022
Dim ar gofnod
Laurence Meehan Ymddiriedolwr 24 October 2022
Dim ar gofnod
John Gary Williams Ymddiriedolwr 28 October 2019
Dim ar gofnod
ANDY BOUCHER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod