THE FRIENDS OF THE CHURCH OF OUR LADY MEREVALE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Friends of the Church of Our Lady, Merevale is an association of people who are concerned to promote the educational, cultural and heritage possibilities of this 770 year-old building and to allow a wider public to experience the spiritual ambience of the place.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 15 Hydref 1996: Cofrestrwyd
- 25 Ebrill 2012: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
- FRIENDS OF MEREVALE CHURCH (Enw gwaith)
- THE FRIENDS OF MEREVALE CHURCH (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £519 | £421 | £396 | £384 | £427 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58k | £0 | £125 | £612 | £100 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 01 Mehefin 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 04 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 07 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 SEPTEMBER 1994 AS AMENDED 13 SEPTEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO MAINTAIN, REPAIR, RESTORE, CONSERVE, PRESERVE, IMPROVE AND BEAUTIFY THE HISTORICAL ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE OF THE PARISH CHURCH OF MEREVALE WITH BENTLEY AND WHATEVER OTHER OF THE HERITAGE OF THE CHURCH OF ENGLAND MAY EXIST IN AND AROUND THE PARISH OF MEREVALE WITH BENTLEY 2) TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE PARISH BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF SUITABLE LAND, BUILDINGS AND EQUIPMENT
Maes buddion
IN AND AROUND THE PARISH OF MEREVALE WITH BENTLEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window