WELSHPOOL COMMUNITY TRANSPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a community based transport service within a radius of 10 miles from Welshpool in Powys. Our participants using the scheme are given taxi tokens to enable them to access taxis operating on our behalf. The scheme is for the benefit of people who are disabled, elderly, frail or otherwise disadvantaged in terms of their mobility due to poverty, isolation, mental ill health or hardship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Powys
Llywodraethu
- 15 Hydref 1996: Cofrestrwyd
- TAXI CARD SCHEME (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT ANDREW ROBINSON | Cadeirydd | 02 February 2012 |
|
|||||
Cynthia Ellen Rowland | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Frances Elizabeth Robinson | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
ROGER CHARLES BROOKS | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
JENNIFER ANN YEWDALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.19k | £8.09k | £12.08k | £7.88k | £7.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.59k | £5.09k | £7.56k | £6.92k | £10.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.87k | N/A | £10.33k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 JULY 1996 AS AMENDED ON 25 NOVEMBER 1996.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A COMMUNITY BASED TRANSPORT SERVICE FOR THE BENEFIT OF PEOPLE WITH IMPAIRED MOBILITY AND IN PARTICULAR FOR PEOPLE WHO ARE DISABLED,ELDERLY,FRAIL OR OTHERWISE DISADVANTAGED IN TERMS OF THEIR MOBILITY DUE TO POVERTY,ISOLATION,MENTAL ILL HEALTH OR HARDSHIP.
Maes buddion
WELSHPOOL AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 LEIGHTON PARK
LEIGHTON
WELSHPOOL
SY21 8LW
- Ffôn:
- 01938580459
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window