ymddiriedolwyr SHREWSBURY HOUSE
Rhif yr elusen: 1058694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Mark Hedley | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|||||
Rev Mikey Ferguson | Ymddiriedolwr | 22 July 2023 |
|
|
||||
Jeremy James Lees | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Maylin Ware | Ymddiriedolwr | 03 January 2022 |
|
|
||||
Richard Barrett | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
NICHOLAS LEO WINKLEY | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Lyndsey O'Loughlin | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Stuart Cowper | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Prof Alan McCarthy | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
LADY ERICA HEDLEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Francine McArdle | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
RICHARD JOHN HALSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.