THE MEDIAE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In 2012-13 the Trust donated English text and reference books to 2 schools in Tanzania, and donated a digital camera to a secondary school in Kenya for a video/photography project. The Trust has also supported the Mediae Company's successful application to the EU to fund putting Makutano Junction into primary schools in the UK, as well as secondary schools in Poland, Bulgaria & Estonia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Cenia
- Rwanda
- Tanzania
- Uganda
Llywodraethu
- 16 Hydref 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON ALLEN | Cadeirydd | 05 April 2013 |
|
|
||||
BRIDGET HARNEY | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
||||
ROSE MATOVU | Ymddiriedolwr | 13 July 2012 |
|
|
||||
ELAINE PYKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £1 | £11.02k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £423 | £423 | £423 | £373 | £373 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 284 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 284 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 16 Awst 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 21 Hydref 2022 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Medi 2021 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 14 Awst 2020 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 OCTOBER 1996
Gwrthrychau elusennol
TO OR FOR THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH,THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE RELIEF OF POVERTY,BY THE USE OF MEDIA IN EDUCATION AND DEVELOPMENT IN AFRICA,ASIA AND OTHER DEVELOPING COUNTRIES PRINCIPALLY IN THE FIELDS OF AGRICULTURE,ENVIRONMENT AND HEALTH AND ISSUES RELATING TO HUMAN RIGHTS AND BY THE PROVISION OF TRAINING AND EDUCATION FOR THE ABOVE PURPOSES.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Copyhold Road
East Grinstead
RH19 1DH
- Ffôn:
- 01342410063
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window