Hanes ariannol BEDFORDSHIRE HOSPITALS NHS CHARITY
Rhif yr elusen: 1058704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.79m | £1.39m | £1.40m | £1.06m | £2.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.27m | £911.00k | £917.00k | £1.03m | £4.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.73m | £1.31m | £1.32m | £920.00k | £2.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £40.00k | £102.00k | £161.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.00k | £39.00k | £1.00k | £2.00k | £137.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55.00k | £49.00k | £34.00k | £39.00k | £55.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £299.00k | £40.00k | £57.00k | £56.00k | £219.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | £512.00k | £483.00k | £552.00k | £1.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £191.00k | £399.00k | £434.00k | £475.00k | £2.92m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.00k | £50.00k | £32.00k | £30.00k | £44.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.00k | £12.00k | £64.00k | £14.00k | £19.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.