ymddiriedolwyr CASTLE DONINGTON MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1058715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY MOORCROFT | Cadeirydd | 16 March 2018 |
|
|
||||
Kenneth John Hallam | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Angela Parkes | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Philippe Henri Yves Marie Salaun | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Phillip Roland Marriott | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
William Gregory Gidlow | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Georgina Shelvock | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Paul Ticer | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Angus Sowter | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Anthony Charles Saffell | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.