LITTLE HEARTS MATTER
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
National charity providing support and information to families where a single ventricle heart condition has been diagnosed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mai 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1123290 LITTLE HEARTS MATTER
- 18 Hydref 1996: Cofrestrwyd
- 06 Mai 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- LEFT HEART MATTERS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £190.19k | £218.95k | £244.26k | £266.56k | £271.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.18k | £202.58k | £244.97k | £212.43k | £238.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 27 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 29 Mai 2009 | 118 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 19 Chwefror 2008 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 25 Chwefror 2008 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 08 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 12 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 04 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 04 Tachwedd 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 MAY 1996 AND AMENDED 1 JULY 2002, 5 OCTOBER 2003 AND 25 NOVEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
1) PROMOTE THE RELIEF OF PERSONS AFFECTED BY A SINGULAR VENTRICLE CONDITION. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE MEDICAL PROFESSION AND THE GENERAL PUBLIC ON THE SUBJECT OF SINGLE VENTRICLE CONDITIONS AND THEIR IMPLICATIONS FOR THE FAMILY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window