ROYAL AIR FORCE AIR DEFENCE RADAR MUSEUM

Rhif yr elusen: 1058887
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To preserve artefacts relating to Radar and Air Defence and to present these to the public to inform and educate. To maintain an accessible archive of all air defence and radar history matters. To open the Museum on a regularly published basis to enable any person to availthemselves of the services offered.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2022

Cyfanswm incwm: £133,318
Cyfanswm gwariant: £204,706

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1200585 THE ROYAL AIR FORCE AIR DEFENCE RADAR MUSEUM
  • 28 Hydref 1996: Cofrestrwyd
  • 15 Chwefror 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • AIR DEFENCE RADAR MUSEUM (Enw gwaith)
  • AIR DEFENCE COMMAND AND CONTROL MUSEUM (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022
Cyfanswm Incwm Gros £129.24k £479.02k £34.50k £172.20k £133.32k
Cyfanswm gwariant £103.64k £104.93k £96.32k £103.81k £204.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £650 £500 £11.63k £20.29k £2.67k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 10 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 10 Gorffennaf 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 11 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 11 Mehefin 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 01 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 01 Gorffennaf 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 30 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 30 Awst 2020 Ar amser