INFOCUS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of persons with a visual impairment (VI) by; - supporting the education and training of persons with VI by such means as the Trustees think fit, including (but not limited to) the provision of a school(s) and further education college(s) - providing care for persons with VI and support for them to live independently within the community - supporting the employment of persons with VI
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£9,785,382
Roddion a chymynroddion | £307.02k | |
Weithgareddau elusennol | £8.84m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £423.52k | |
Buddsoddiadau | £65.14k | |
Arall | £146.38k |
Cyfanswm gwariant:
£10,104,439
Codi arian | £311.21k | |
Weithgareddau elusennol | £9.79m | |
Arall | £0 |
£127,679 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,124,082 o 36 gontract(au) llywodraeth a £36,465 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £311.21k | |
Gwariant elusennol | £9.79m |
Pobl

240 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
83 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dyfnaint
- Torbay
Llywodraethu
- 24 Awst 2009: Cofrestrwyd
- 20 Medi 2022: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- INFOCUS CHARITY (WEST OF ENGLAND) (Enw blaenorol)
- THE WEST OF ENGLAND SCHOOL - THE WEST OF ENGLAND COLLEGE (Enw blaenorol)
- THE WEST OF ENGLAND SCHOOL AND COLLEGE FOR YOUNG PEOPLE WITH LITTLE OR NO SIGHT (Enw blaenorol)
- WESC FOUNDATION - THE SPECIALIST CENTRE FOR VISUAL IMPAIRMENT (Enw blaenorol)
- WEST OF ENGLAND SCHOOL FOR CHILDREN WITH LITTLE OR NO SIGHT (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Marie Marsden | Cadeirydd | 10 February 2022 |
|
|||||
Alika Gupta | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|||||
Lisa Maunder | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Christopher Harvey | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH HOLT | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Ian James Donohue MBE | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew Daniel | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Angus Martin McNicol | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|||||
Derek John Fargher | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.43m | £7.75m | £8.33m | £9.11m | £9.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.09m | £7.94m | £7.96m | £9.22m | £10.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.02m | £5.79m | £6.35m | £6.46m | £7.12m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £68.69k | £51.33k | £40.15k | £52.24k | £36.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.96k | £721.19k | £195.02k | £496.66k | £307.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £290.88k | £191.23k | £304.73k | £366.92k | £423.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.78m | £6.64m | £7.62m | £8.04m | £8.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.37k | £45.68k | £30.74k | £57.99k | £65.14k | |
|
Incwm - Arall | £321.15k | £151.10k | £187.74k | £154.65k | £146.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £410.53k | £50.50k | £354.07k | £225.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.83m | £7.69m | £7.72m | £8.97m | £9.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £263.84k | £245.77k | £240.65k | £252.85k | £311.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.01k | £15.64k | £29.99k | £30.70k | £35.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £128.91k | £98.61k | £110.12k | £127.91k | £148.87k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.08m | £6.67m | £6.81m | £6.75m | £6.72m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.52m | £1.66m | £1.23m | £1.20m | £1.33m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.22m | £1.40m | £2.19m | £2.65m | £2.06m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £502.93k | £466.49k | £633.69k | £1.15m | £901.40k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 JUN 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 APR 2022
Gwrthrychau elusennol
1. THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE THE RELIEF OF PERSONS WITH A VISION IMPAIRMENT AND COMPLEX NEEDS (WHETHER THIS IS A PHYSICAL, OTHER SENSORY OR COGNITIVE IMPAIRMENT) BY: 1.1. SUPPORTING THE EDUCATION AND TRAINING OF PERSONS WITH A VISION OR OTHER SENSORY IMPAIRMENT BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THE PROVISION OF A DAY AND RESIDENTIAL EDUCATION FACILITY; 1.2. PROVIDING CARE FOR PERSONS WITH A VISION OR OTHER SENSORY IMPAIRMENT AND SUPPORT FOR THEM TO LIVE INDEPENDENTLY IN THE COMMUNITY; 1.3. SUPPORTING THE EMPLOYMENT OF PERSONS WITH A VISION IMPAIRMENT OR OTHER SENSORY COMPLEX IMPAIRMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Elusennau cysylltiedig
- 24 Awst 2009 : Cofrestrwyd
- 20 Medi 2022 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
InFocus Charity
Countess Wear
Topsham Road
EXETER
EX2 6HA
- Ffôn:
- 01392 454200
- E-bost:
- enquiries@InFocus-Charity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window