Hanes ariannol GREATER MANCHESTER SPORTS PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1059115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04m | £3.47m | £2.50m | £2.73m | £3.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.51m | £3.20m | £2.49m | £2.97m | £3.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.85m | £3.27m | £2.38m | £2.63m | £3.53m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £526.64k | £511.64k | £512.14k | £526.78k | £995.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.27k | £0 | £12.68k | £10.99k | £12.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.47m | £2.89m | £1.96m | £2.19m | £2.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.01k | £7.66k | £10.69k | £1.71k | £7.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £63.37k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.51m | £3.20m | £2.49m | £2.97m | £3.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.91k | £8.65k | £10.88k | £9.07k | £10.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.09m | £664.56k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.