FLYABILITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Flyability does not simply take people with disabilities flying, but strives to motivate people with disabilities to become involved in the sport of hang gliding and paragliding and to train as pilots. Flyability encourages people with disabilities to train at the BHPA school of their choice - alongside able-bodied student pilots (where possible).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEORGE RANSOME | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Charles Richardson | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
SIMON WHITE | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
HELEN LYSAGHT | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
MARC NIGEL ASQUITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN PATRICK GLANDORE CROSBIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.55k | £2.62k | £497 | £4.54k | £831 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49k | £101 | £1.31k | £2.69k | £1.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Chwefror 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 OCTOBER 1996 AS AMENDED 6 SEPTEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF DISABLED PERSONS BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR SUCH PERSONS TO PARTICIPATE IN THE SPORT OF HANG GLIDING, PARAGLIDING AND ANY OTHER RELATED FORMS OF FLIGHT, WITH THE APPROVAL OF THE EXECUTIVE COUNCIL OF THE BRITISH HANG GLIDING AND PARAGLIDING ASSOCIATION
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
British Gliding Association
8 Merus Court
Meridian Business Park
LEICESTER
LE19 1RJ
- Ffôn:
- 01162894316
- E-bost:
- contact@flyability.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window