BANBURY CROSS ROUND TABLE

Rhif yr elusen: 1059219
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1553 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Local fundraising activities with a Santa Sleigh and other charitable activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019

Cyfanswm incwm: £18,215
Cyfanswm gwariant: £11,017

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton
  • Swydd Rydychen
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
  • 09 Mai 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 03 Mai 2017: Re-registered
  • 13 Mehefin 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 14 Medi 2017: Re-registered
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael Barton Round Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Stuart Langston Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Simon Jupe Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £20.58k £19.09k £14.42k £14.26k £18.22k
Cyfanswm gwariant £15.00k £10.19k £12.86k £8.36k £11.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 458 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 458 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 823 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 823 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1188 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1188 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1553 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1553 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c.o. Walford & Round
47 High Street
BANBURY
OX16 5LA
Ffôn:
01295262501