ymddiriedolwyr HIGHFIELD PARK TRUST
Rhif yr elusen: 1059251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM ABBOTT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Carla Ortega | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|||||
Chris Rook | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Etheldreda Mary Gordon | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Ian Jamieson Day | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
MIKE CURTIS | Ymddiriedolwr | 19 October 2011 |
|
|
||||
SARAH GRAHAM | Ymddiriedolwr | 17 October 2011 |
|
|
||||
KEVIN BARNES | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|
||||
Roger Thomas | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.