THE ANCIENT PARISH OF BARWICK-IN-ELMET TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of poverty within the Ancient Parish of Barwick in Elmet
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
- THE ANCIENT PARISH OF BARWICK-IN-ELMET CHARITY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr STELLA M WALSH | Cadeirydd | 06 October 2017 |
|
|
||||
ZOE GILLIAN BAGLEY | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
JACQUELINE WARD | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
TIMOTHY JOHN SOUTH | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
DAVID ALAN LEEMING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.87k | £4.34k | £2.65k | £4.97k | £6.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.27k | £4.64k | £3.13k | £8.52k | £13.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 28 Ionawr 2025 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 30 Ebrill 2024 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 04 Ionawr 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 31 Rhagfyr 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 23 OCTOBER 1996
Gwrthrychau elusennol
IN RELIEVING EITHER GENERALLY OF INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED,HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF BARWICK-IN-ELMET INCLUDING SCHOLES, PARTS OF CROSS GATES, SWARCLIFFE, PARTS OF WHINMOOR, FEARNVILLE, OAKWOOD AND LADYWOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
57 FLATS LANE
BARWICK IN ELMET
LEEDS
LS15 4LJ
- Ffôn:
- 01132813554
- E-bost:
- daleeming@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window