B.A.T. (BATTLING ADDICTIONS TOGETHER)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advice, advocacy and support for people in recovery from alcohol and drug problems.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ealing
- Hammersmith And Fulham
- Hounslow
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1058819 ACTON HOMELESS CONCERN (EMMAUS HOUSE AND DAMIEN CE...
- 22 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
- 15 Mawrth 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- BATTLING ALCOHOLISM TOGETHER (Enw gwaith)
- B.A.T. (BATTLING ALCOHOL TOGETHER) (Enw blaenorol)
- EX-PATIENTS' ASSOCIATION-MAXGLATT UNIT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £500 | £2.73k | £3.72k | £1.05k | £150 | |
|
Cyfanswm gwariant | £948 | £2.36k | £4.03k | £950 | £310 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 03 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 08 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 09 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 14 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/7/96 AMENDED 5/11/96
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AMONG THOSE PERSONS AFFECTED BY ADDICTION TO ALCOHOL, NARCOTIC DRUGS AND OTHER SIMILAR SUBSTANCES OR COMPOUND OF POSSIBLE POTENTIAL OR SUSPECTED DANGER TO THE INDIVIDUAL AND TO THE COMMUNITY [ HEREAFTER REFERRED TO AS "DRUGS" ] IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ADVICE, SUPPORT, COUNSELLING, TO BOTH BENEFICIAL CLASS AND THEIR FAMILIES, PARTNERS OR RELATIVES RESPONSIBLE FOR THEIR CARE.
Maes buddion
GREATER LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window