THE CHELMSFORD AND DISTRICT GROUP OF ADVANCED MOTORISTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Giving practical road safety advice and guidance to prepare drivers to take the The Institute of Advanced Motorists Advanced driving test. 2. Provide speakers to give road safety talks to interested bodies and recruit members of the public for activity 1 (above). 3. Produce an informative Group newsletter for all Group Members with road safety advice, tips and news.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
- CHELMSFORD ADVANCED MOTORISTS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Nicholson | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Les McDonald | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Pat Clements | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Jen Maclellan | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Desmond Shillingford | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Frank Ferguson | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||
Mick Gilbert | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Malcolm Kentish | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
GRAHAM LOWE | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Terry Hyland | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
JOHN JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 20 July 2011 |
|
|
||||
TERENCE ALBERT JOYCE | Ymddiriedolwr | 01 June 2005 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.40k | £4.05k | £3.06k | £3.19k | £3.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.25k | £1.37k | £2.60k | £2.53k | £2.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES AND REGULATIONS ADOPTED 20/9/96
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE IMPROVEMENT OF THE STANDARD OF DRIVING AND THE ADVANCEMENT OF ROAD SAFETY.
Maes buddion
CHELMSFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Church Close
Wickham Bishops
Witham
CM8 3LN
- Ffôn:
- 07714 566253
- E-bost:
- enquiries@iamchelmsford.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window