THE CLIO TRUST

Rhif yr elusen: 1059390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

It is the trustees' policy to distribute approximately one year's income in the course of each financial year and to retain as a reserve only sufficient to be able to respond expeditiously and when appropriate to urgent appeals.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £7,732
Cyfanswm gwariant: £3,276

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
WILLIAM LAWRENCE GREENWELL SWAN Ymddiriedolwr
THE SIR JAMES AND LADY SCOTT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID ROBARTS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GRAVELINES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE HANLEY TRUST (1987)
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORKER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SCOTT BOLTON TRUST
Derbyniwyd: 23 diwrnod yn hwyr
THE LEVER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JK FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE CLIPPER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE WYNKCOOMBE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SIR DEREK GREENAWAY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE DRANDJEAW CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ULANA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TINKER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST ALDHELM'S CHAPEL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LADY OONAH SOPHIA ELLIOTT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.66k £132.01k £5.99k £6.63k £7.73k
Cyfanswm gwariant £9.91k £135.76k £10.06k £6.30k £3.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 27 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 17 Chwefror 2023 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 01 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 03 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 01 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
33 Queen Anne Street
LONDON
W1G 9HY
Ffôn:
02078022700
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael