Hanes ariannol BRISTOL INITIATIVE CHARITABLE TRUST 1996
Rhif yr elusen: 1059430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (267 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.42k | £58.96k | £54.96k | £137.92k | £51.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.14k | £99.79k | £51.10k | £90.06k | £97.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.