ymddiriedolwyr MILLENNIUM POINT TRUST
Rhif yr elusen: 1059451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Manville Topman | Cadeirydd | 28 January 2014 |
|
|
||||
Karen Stephenson | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Michael Anthony Kelly | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Professor Hanifa Shah | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
Catherine Canty | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
Councillor Karen Teresa McCarthy | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Bates | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
||||
Linda Saunders | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.